WOOD SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Corregidor Juan de Bobadilla, 37
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social WOOD SOLUTIONS SL
CIF B85764082
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 07/08/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Solis Trapero Jose Miguel
VINCULACIONES DE WOOD SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WOOD SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Solis Trapero Jose Miguel | Administrador Unico | 06/06/2013 | 18/02/2014 |
Solis Trapero Jose Miguel | Socio Unico | 06/06/2013 | 18/02/2014 |
Solis Trapero Jose Miguel | Liquidador | 18/02/2014 | 18/02/2014 |
Martinez De Pedro Cristina | Administrador Solidario | 15/04/2010 | 06/06/2013 |
Solis Trapero Jose Miguel | Administrador Solidario | 15/04/2010 | 06/06/2013 |
Sanchez Gil Juan Carlos | Administrador Unico | 08/09/2009 | 15/04/2010 |
ACTOS BORME DE WOOD SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 5 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 5 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 5 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 5 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 211, S 8, H M 483471, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 210, S 8, H M 483471, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28