WONGA CONSUMER FINANCE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg del Ferrocarril, 335
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Razón Social WONGA CONSUMER FINANCE SPAIN SL
CIF B64726623
Capital Social 232018.0 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Nombres Anteriores
- TWICE LAMDA INVESTMENTS SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WONGA CONSUMER FINANCE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WONGA CONSUMER FINANCE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANT THORNTON SLP | Liquidador | 19/03/2019 | 12/01/2022 |
Villabona De La Fuente Carlos | REPR.143 RRM | 19/03/2019 | 12/01/2022 |
Alvarez Ososorio Alvarez Ossorio Paula | Apoderado Solidario | 13/09/2018 | 17/07/2019 |
Cecile Philomene Alice Richet | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2018 | 17/07/2019 |
Lonneke Denissen | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2018 | 17/07/2019 |
Quinten Zwaga | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2018 | 17/07/2019 |
Sauri Romero Rafel | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2018 | 17/07/2019 |
Wonga Group Limited | Apoderado Solidario | 22/05/2018 | 17/07/2019 |
Cecile Philomene Alice Richet | Consejero | 14/05/2015 | 29/01/2019 |
Lonneke Denissen | Consejero | 05/09/2018 | 29/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WONGA CONSUMER FINANCE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 134, S 8, H B 360133, I/A 33 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 134, S 8, H B 360133, I/A 33 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 134, S 8, H B 360133, I/A 32 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 133, S 8, H B 360133, I/A 31 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 133, S 8, H B 360133, I/A 31 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 133, S 8, H B 360133, I/A 30 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 133, S 8, H B 360133, I/A 29 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 133, S 8, H B 360133, I/A 28 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 131, S 8, H B 360133, I/A 27 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 131, S 8, H B 360133, I/A 27 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08