WONDER PROJECTS INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pujades, 74
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WONDER PROJECTS INTERNATIONAL SL
CIF B66248600
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 12/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WONDER PROJECTS INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WONDER PROJECTS INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanas Gili Jose Maria | Apoderado Solidario | 18/08/2014 | 03/12/2020 |
Morera Perez Francesc Josep | Liquidador | 03/12/2020 | 03/12/2020 |
Morera Perez Francesc Josep | Administrador Unico | 12/03/2014 | 03/12/2020 |
Palau Servent Liberto | Auditor | 02/04/2019 | 26/11/2020 |
ACTOS BORME DE WONDER PROJECTS INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 74, S 8, H B 449866, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 74, S 8, H B 449866, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 74, S 8, H B 449866, I/A 6 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 74, S 8, H B 449866, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 73, S 8, H B 449866, I/A 4 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-08
- CL PUJADES NUM.74-81 P.3 LOCAL 6 A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 73, S 8, H B 449866, I/A 3 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 72, S 8, H B 449866, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 72, S 8, H B 449866, I/A 1 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Dirección:CL PAU CLARIS Num.92 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/03/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS.ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION.SERVICIOS EDUCATIVOS,SANITARIOS,DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO.Y QUE SE CONCRETAN EN LA ORGANIZACION DE EVENTOS Y LA REPRESENTACION DE ARTISTAS ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44216 , F 72, S 8, H B 449866, I/A 1 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08