WOLPEGRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Constitucio, 1
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social WOLPEGRE SL
CIF B57311649
Capital Social 1605627.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 22/11/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE WOLPEGRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WOLPEGRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuenca Rodriguez Jesus | Liquidador | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
Lauer Bettina Ulrike | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 31/05/2018 |
Lauer Stefan Heinrich | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 31/05/2018 |
Hartmann Wolfgang Heinrich | Administrador Unico | 25/01/2011 |
ACTOS BORME DE WOLPEGRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 4 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 4 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 4 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 4 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-07
- C/ CONSTITUCION 1 3º (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 162, S 8, H PM 49008, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.602.621,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.605.627,00 | Euros |
Porcentaje: | 53.314,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 161, S 8, H PM 49008, I/A 2 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-07