WOLF JANSEN PROPERTY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paraires, 34
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social WOLF JANSEN PROPERTY SL
CIF B57412496
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/03/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE WOLF JANSEN PROPERTY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WOLF JANSEN PROPERTY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jansen Angelika | Apoderado | 23/05/2018 | 07/04/2022 |
Jansen Dustin Alexander | Administrador Solidario | 01/07/2010 | 07/04/2022 |
Jansen Dustin Alexander | Apoderado | 23/05/2018 | 07/04/2022 |
Jansen Wolfgang Erich Konrad | Administrador Solidario | 01/07/2010 | 07/04/2022 |
Jansen Wolfgang Erich Konrad | Liquidador | 07/04/2022 | 07/04/2022 |
Manger Horst Sebastian Robert | Apoderado | 07/04/2022 | |
Jansen Wolfgang Erich Konrad | Administrador Unico | 01/07/2010 |
ACTOS BORME DE WOLF JANSEN PROPERTY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 119, S 8, H PM 54243, I/A 10 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 119, S 8, H PM 54243, I/A 10 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 119, S 8, H PM 54243, I/A 10 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 119, S 8, H PM 54243, I/A 10 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 119, S 8, H PM 54243, I/A 10 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 119, S 8, H PM 54243, I/A 10 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 24, S 8, H PM 54243, I/A 9 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 24, S 8, H PM 54243, I/A 8 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-07
- C/ PARAIRES 34-A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 24, S 8, H PM 54243, I/A 7 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-07