WOLF-CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social WOLF-CANARIAS SL
CIF B38516860
VINCULACIONES DE WOLF-CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WOLF-CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Geigle Matute Uri | Apoderado Solidario | 26/08/2011 | 06/03/2014 |
Kuhlmann Nathalie | Apoderado Solidario | 26/08/2011 | 06/03/2014 |
Llauger Boix Sabina | Apoderado Solidario | 26/08/2011 | 06/03/2014 |
Marinello Jordan Enrique | Apoderado Solidario | 26/08/2011 | 06/03/2014 |
Reidlbacher Franz | Liquidador | 26/08/2011 | 06/03/2014 |
David Reinhard | Consejero | 26/08/2011 | |
Wolf Johann | Consejero Delegado Solidario | 26/08/2011 | |
Wolf Johann | Presidente | 26/08/2011 | |
Wolf Johann | Consejero | 26/08/2011 | |
Hernandez Gonzalez Geb Lange Sabine Karin Kerstin | Apoderado | 06/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WOLF-CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 40, S 8, H TF 19061, I/A 13 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 40, S 8, H TF 19061, I/A 13 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 40, S 8, H TF 19061, I/A 12 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 40, S 8, H TF 19061, I/A 11 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 40, S 8, H TF 19061, I/A 11 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 40, S 8, H TF 19061, I/A 11 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 39, S 8, H TF 19061, I/A 10 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-38