WMGS SERVICES LTD - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social WMGS SERVICES LTD
CIF N4003306J
VINCULACIONES DE WMGS SERVICES LTD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WMGS SERVICES LTD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anderson Filgueira Pilar Leonida | Apoderado | 25/03/2011 | |
Andrew T Tsuei | Apoderado | 25/03/2011 | |
Brian Walker | Apoderado | 25/03/2011 | |
David Blackwell | Apoderado | 25/03/2011 | |
David Lee Blackwell | REPR.SUCURS. | 25/03/2011 | |
Dennis Anderson | Apoderado | 25/03/2011 | |
Echavarri Beleta Joaquin | Apoderado | 25/03/2011 | |
Enrich Schroder Valeria | Apoderado | 25/03/2011 | |
Hing Man Albert Lee | Apoderado | 25/03/2011 | |
Joseph J Fitzsimmons | Apoderado | 25/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WMGS SERVICES LTD
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37462 , F 92, S 8, H B 241048, I/A 13 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Apoderado
- Anderson Filgueira Pilar Leonida
- Andrew T Tsuei
- Brian Walker
- David Blackwell
- Dennis Anderson
- Echavarri Beleta Joaquin
- Enrich Schroder Valeria
- Hing Man Albert Lee
- Joseph J Fitzsimmons
- Kenneth H Eaton
- Llopart Vidal Maria Montserrat
- Monica Mattei
- Peter Allison
- Sebastiano Renna
- Todd Birlingmair
- Valls Schorr Alex
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37462 , F 92, S 8, H B 241048, I/A 13 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
- CONSTANCIA DEL CESE Y LA DESIGNACION DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "WMGS SERVICES LTD"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37462 , F 91, S 8, H B 241048, I/A 12 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
- CONSTANCIA DEL CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS DEL CONSEJO DEADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "WMGS SERVICES LTD"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37462 , F 91, S 8, H B 241048, I/A 11 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08