WINTERSTOWN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WINTERSTOWN SL
CIF B85555811
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/10/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario UGC IBERIA SA
Auditor MAZARS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE WINTERSTOWN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINTERSTOWN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguayo Escalona Juan Antonio | Apoderado Solidario | 12/05/2011 | 28/01/2021 |
Baus Helene Sandra Nathalie | Apoderado Solidario | 12/05/2011 | 28/01/2021 |
DELOITTE BPS SL | Apoderado | 09/06/2011 | 28/01/2021 |
Durand De Grossouvre Emmanuel Henri Marie Jacques | Administrador Solidario | 24/02/2011 | 28/01/2021 |
Durand De Grossouvre Emmanuel Henri Marie Jacques | Liquidador | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 05/01/2011 | 28/01/2021 |
Munos Ep Courtois Beatrice | Administrador Solidario | 12/05/2014 | 28/01/2021 |
Noriega Garcia Miguel | Apoderado Solidario | 12/05/2011 | 28/01/2021 |
UGC IBERIA SA | Socio Unico | 06/05/2011 | 20/12/2017 |
Toulet Suberbie Cousy Georges Francois Marie | Administrador Solidario | 24/02/2011 | 12/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WINTERSTOWN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 209, S 8, H M 467610, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 209, S 8, H M 467610, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 209, S 8, H M 467610, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 209, S 8, H M 467610, I/A 20 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 208, S 8, H M 467610, I/A 19 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 208, S 8, H M 467610, I/A 19 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
- C/ ZURBARAN 9 LOCAL DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 208, S 8, H M 467610, I/A 18 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 208, S 8, H M 467610, I/A 18 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 208, S 8, H M 467610, I/A 17 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25943 , F 208, S 8, H M 467610, I/A 16 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28