WINOA ABRASIVOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social WINOA ABRASIVOS SA
CIF A08242000
Actividad Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
Nombres Anteriores
- WHEELABRATOR ALLEVARD ESPAÑOLA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WINOA ABRASIVOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINOA ABRASIVOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Oteo Gutierrez Jose Maria | Secretario | 04/07/2011 | 06/06/2014 |
Oteo Gutierrez Jose Maria | Consejero | 04/07/2011 | 06/06/2014 |
Oteo Gutierrez Jose Maria | Secretario | 16/04/2014 | 06/06/2014 |
Oteo Gutierrez Jose Maria | Consejero | 16/04/2014 | 06/06/2014 |
Oteo Gutierrez Jose Maria | Liquidador | 06/06/2014 | 06/06/2014 |
Patrick Rene Joseph Arnaud | Presidente | 04/10/2013 | 06/06/2014 |
Patrick Rene Joseph Arnaud | Consejero | 04/10/2013 | 06/06/2014 |
Patrick Rene Joseph Arnaud | Consejero Delegado | 04/10/2013 | 06/06/2014 |
Patrick Rene Joseph Arnaud | Consejero | 28/05/2010 | 06/06/2014 |
Patrick Rene Joseph Arnaud | Consejero Delegado | 28/05/2010 | 06/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WINOA ABRASIVOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 47, S 8, H B 38424, I/A 32 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 47, S 8, H B 38424, I/A 32 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 47, S 8, H B 38424, I/A 32 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 47, S 8, H B 38424, I/A 31 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 47, S 8, H B 38424, I/A 30 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 47, S 8, H B 38424, I/A 30 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
Empresa: WHEELABRATOR ALLEVARD ESPAÑOLA SA
- WINOA ABRASIVOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 46, S 8, H B 38424, I/A 29 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-08
Empresa: WHEELABRATOR ALLEVARD ESPAÑOLA SA
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 46, S 8, H B 38424, I/A 28 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Empresa: WHEELABRATOR ALLEVARD ESPAÑOLA SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
Empresa: WHEELABRATOR ALLEVARD ESPAÑOLA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08