WINNING SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Roque de Jama, 12
Código Postal 38650
Municipio Arona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social WINNING SOLUTIONS SL
CIF B76692110
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 22/12/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cushway Mark
VINCULACIONES DE WINNING SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINNING SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cushway Mark | Administrador Unico | 25/01/2016 | 05/12/2022 |
Cushway Mark | Socio Unico | 25/01/2016 | 05/12/2022 |
Cushway Mark | Liquidador | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
ACTOS BORME DE WINNING SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 171, S 8, H TF 56524, I/A 3 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 171, S 8, H TF 56524, I/A 3 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 171, S 8, H TF 56524, I/A 3 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 171, S 8, H TF 56524, I/A 3 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-38
- C/ ROQUE DE JAMA 12 - LOCAL 4, LOS CRISTIANOS (ARONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 170, S 8, H TF 56524, I/A 2 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 25º. El Organo de Administración nombrado desempeñará a su cargo por tiempo indefinido. La Junta General de socios podrá proceder, en cualquier tiempo y momento, a su separación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en estos Estatutos. El salario de las labores ejecutivas del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 170, S 8, H TF 56524, I/A 2 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 168, S 8, H TF 56524, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 168, S 8, H TF 56524, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Dirección:C/ ROBERT SCHUMANN 160 - URBANIZACION ALAMO PARK, (SAN MIGUEL DE ABONA)
Comienzo de operaciones:22/12/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 2 . Objeto Social. Constituye el objeto de la Sociedad: Principalmente, la comercialización e intermediación inmobiliaria en la compra, venta o arrendamiento de terrenos rústicos o urbanos, así como en la compra, venta, construcción o arrendamiento de cualquier tipo de bienes inmuebles (C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 168, S 8, H TF 56524, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38