WINKLER QUIMICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG PIBO - CALLE MAIRENA DEL ALJARAFE, 34
Código Postal 41110
Municipio Bollullos de la Mitación
Provincia Sevilla
Razón Social WINKLER QUIMICA SL
CIF B99222036
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 25/06/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario WINKLER SRL
VINCULACIONES DE WINKLER QUIMICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINKLER QUIMICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conde Martinez Ramon Ignacio | Apoderado Solidario | 03/07/2017 | 16/01/2019 |
Diego Merino Jose Maria | Apoderado Solidario | 03/07/2017 | 16/01/2019 |
Ortiz Valverde Jose Luis | Apoderado | 07/08/2009 | 16/01/2019 |
Quintano Macho De Quevedo Luis | Apoderado Solidario | 03/07/2017 | 16/01/2019 |
Rigoldi Luca Giuseppe Emilio | Apoderado | 07/08/2009 | 16/01/2019 |
Rigoldi Luca Giuseppe Emilio | Liquidador Unico | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
Rigoldi Luca Giuseppe Emilio | Administrador Unico | 03/07/2017 | 16/01/2019 |
Rigoldi Luca Giusseppe Emilio | Presidente | 03/08/2009 | 16/01/2019 |
Rigoldi Luca Giusseppe Emilio | Consejero | 03/08/2009 | 16/01/2019 |
Vilariño Rumeu Casilda | Apoderado Solidario | 03/07/2017 | 16/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WINKLER QUIMICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 202, S 8, H SE 83483, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 202, S 8, H SE 83483, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 202, S 8, H SE 83483, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 202, S 8, H SE 83483, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 202, S 8, H SE 83483, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 201, S 8, H SE 83483, I/A 9 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 201, S 8, H SE 83483, I/A 8 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 201, S 8, H SE 83483, I/A 8 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 201, S 8, H SE 83483, I/A 8 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 201, S 8, H SE 83483, I/A 8 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-41