WINGY SPORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Palmeras, 2
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WINGY SPORTS SL
CIF B87766168
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 24/02/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WINGY SPORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINGY SPORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Gomez Jose Carlos | Administrador Unico | 12/09/2018 | 16/09/2021 |
Serrano Gomez Jose Carlos | Liquidador | 16/09/2021 | 16/09/2021 |
Patron Alvarez Pedro | Administrador Unico | 04/04/2017 | 12/09/2018 |
ACTOS BORME DE WINGY SPORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 150, S 8, H M 643604, I/A 4 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 150, S 8, H M 643604, I/A 4 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 150, S 8, H M 643604, I/A 4 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 150, S 8, H M 643604, I/A 4 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 150, S 8, H M 643604, I/A 3 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 150, S 8, H M 643604, I/A 3 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
- 7022- Otras actividades de consultoría de gestión empresarial". Siendo este el código principal. - Compraventa de productos y servicios a través de medios electrónicos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 149, S 8, H M 643604, I/A 2 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 148, S 8, H M 643604, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Dirección:C/ PALMERAS 2 - URBANIZACION MONTECLARO (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:24/02/17
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:OTRAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION EMPRESARIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 148, S 8, H M 643604, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28