WINETRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tenerife, 17
Código Postal 35500
Municipio Arrecife
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social WINETRAVEL SL
CIF B76069475
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 15/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sachnovsky Raevsky Sergio
VINCULACIONES DE WINETRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINETRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Gomez Francisco Miguel | Administrador Unico | 05/05/2015 | 23/03/2021 |
Gomez Gomez Francisco Miguel | Liquidador | 23/03/2021 | 23/03/2021 |
Sachnovsky Raevsky Sergio | Socio Unico | 21/07/2010 | 23/03/2021 |
Sachnovsky Raevsky Sergio | Administrador Unico | 21/07/2010 | 05/05/2015 |
ACTOS BORME DE WINETRAVEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 178, S 8, H IL 9972, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 178, S 8, H IL 9972, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 178, S 8, H IL 9972, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-35
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 178, S 8, H IL 9972, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 178, S 8, H IL 9972, I/A 2 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 178, S 8, H IL 9972, I/A 2 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 176, S 8, H IL 9972, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 176, S 8, H IL 9972, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-35
Dirección:C/ TENERIFE, 17- 1º IZ (ARRECIFE)
Comienzo de operaciones:15/07/10
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:La representación de empresas extranjeras en el ámbito territorial de España. La organización de congresos, convenciones, espectáculos y eventos similares. La explotación de toda clase de bares, restaurantes, salas de fiestas y de espectáculos y demás negocios de hostelería en general, así como sala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 176, S 8, H IL 9972, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-35