WINEARTIST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 21
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WINEARTIST SL
CIF B85860591
Capital Social 41000.0 Euros
Actividad Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
Fecha de Constitución 18/12/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WINEARTIST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINEARTIST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES LABORALES RIOS ROSAS 54 SL | Consejero | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
ASESORES LABORALES RIOS ROSAS 54 SL | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
Baeza Espert Cristina | Consejero | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
Baeza Espert Cristina | Presidente | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
Baeza Espert Cristina | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
Espert Rodriguez Cesar | Consejero | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
Espert Rodriguez Cesar | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
Espert Rodriguez Cesar | Secretario | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
Espert Rodriguez Cesar | Liquidador | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
Rivas Romero Valdespino Antonio | Representante | 10/02/2010 | 05/02/2021 |
ACTOS BORME DE WINEARTIST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27411 , F 78, S 8, H M 494048, I/A 2 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27411 , F 78, S 8, H M 494048, I/A 2 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27411 , F 78, S 8, H M 494048, I/A 2 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27411 , F 78, S 8, H M 494048, I/A 2 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27411 , F 75, S 8, H M 494048, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28
Dirección:C/ VELAZQUEZ 21, 4& PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/12/09
Capital:41.000,00 Euros
Objeto social:LA INVERSION EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOSALCOHOLICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27411 , F 75, S 8, H M 494048, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28