WINE LOT SERIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zabaleta, 53
Código Postal 20002
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social WINE LOT SERIES SL
CIF B75088716
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Elaboración de vinos
Fecha de Constitución 10/05/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WINE LOT SERIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINE LOT SERIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corman Santamaria Daniel | Consejero | 13/06/2013 | 27/02/2018 |
Corman Santamaria Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2013 | 27/02/2018 |
Corman Santamaria Daniel | Liquidador Solidario | 27/02/2018 | 27/02/2018 |
Sanchez Berrueta Jose Miguel | Presidente | 13/06/2013 | 27/02/2018 |
Sanchez Berrueta Jose Miguel | Consejero | 13/06/2013 | 27/02/2018 |
Sanchez Berrueta Jose Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2013 | 27/02/2018 |
Sanchez Berrueta Jose Miguel | Liquidador Solidario | 27/02/2018 | 27/02/2018 |
Sesma Blazquez Asier | Secretario | 13/06/2013 | 27/02/2018 |
Sesma Blazquez Asier | Consejero | 13/06/2013 | 27/02/2018 |
Sesma Blazquez Asier | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2013 | 27/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WINE LOT SERIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 194, S 8, H SS 35412, I/A 3 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 194, S 8, H SS 35412, I/A 3 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 194, S 8, H SS 35412, I/A 3 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 194, S 8, H SS 35412, I/A 3 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 193, S 8, H SS 35412, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 190, S 8, H SS 35412, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-20
Dirección:C/ ZABALETA Nº53. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:10/05/13
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La elaboración, embotellado y comercialización al por mayor y al por menorde vinos,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 190, S 8, H SS 35412, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-20