WINDSUN CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peña Santa, 12
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social WINDSUN CONSULTING SL
CIF B85247195
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/10/2007
VINCULACIONES DE WINDSUN CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINDSUN CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Cruz Maria Teresa | Liquidador Solidario | 18/01/2016 | 28/10/2016 |
Visiers Guixot Manuel | Liquidador Solidario | 18/01/2016 | 28/10/2016 |
Gonzalez Cruz Maria Teresa | Administrador Solidario | 18/01/2016 | |
Visiers Guixot Manuel | Administrador Solidario | 18/01/2016 |
ACTOS BORME DE WINDSUN CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 3, S 8, H M 448294, I/A 4 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 3, S 8, H M 448294, I/A 4 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 3, S 8, H M 448294, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 3, S 8, H M 448294, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 3, S 8, H M 448294, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-16-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-198-28