WINDELIVERY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Universidad, S/N
Código Postal 10004
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social WINDELIVERY SL
CIF B87525069
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 18/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Encinas Rivera Manuel
VINCULACIONES DE WINDELIVERY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINDELIVERY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Encinas Rivera Manuel | Socio Unico | 30/03/2016 | 05/08/2020 |
Sanchez Figueroa Fernando | Administrador Unico | 07/01/2020 | 05/08/2020 |
Encinas Rivera Manuel | Administrador Unico | 30/03/2016 | 07/01/2020 |
ACTOS BORME DE WINDELIVERY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 869, F 150, S 8, H CC 15652, I/A 3 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-10
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 869, F 150, S 8, H CC 15652, I/A 3 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 869, F 150, S 8, H CC 15652, I/A 3 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-10
- AVDA DE LA UNIVERSIDAD S/N - PARQUE CIENTIFICO Y T (CACERES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 869, F 147, S 8, H CC 15652, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 869, F 147, S 8, H CC 15652, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 869, F 147, S 8, H CC 15652, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-10
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 21 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34563 , F 44, S 8, H M 621773, I/A 3 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
- C/ MONTE ESQUINZA 30 BAJO - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34563 , F 43, S 8, H M 621773, I/A 2 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34563 , F 41, S 8, H M 621773, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34563 , F 41, S 8, H M 621773, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28