WIN WIN MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Portugal, 26
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WIN WIN MEDIA SL
CIF B86829983
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 01/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mendoza Diaz-pache Antonio
VINCULACIONES DE WIN WIN MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WIN WIN MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Garcia Jorge | Administrador Unico | 03/10/2013 | 28/01/2019 |
Cabrera Garcia Jorge | Liquidador | 28/01/2019 | 28/01/2019 |
Mendoza Diaz-pache Antonio | Socio Unico | 03/10/2013 | 28/01/2019 |
Mendoza Diaz-pache Antonio | Apoderado | 29/09/2016 | 28/01/2019 |
ACTOS BORME DE WIN WIN MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 122, S 8, H M 566337, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 122, S 8, H M 566337, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 122, S 8, H M 566337, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 122, S 8, H M 566337, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 122, S 8, H M 566337, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 122, S 8, H M 566337, I/A 2 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 121, S 8, H M 566337, I/A 1 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 121, S 8, H M 566337, I/A 1 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Dirección:C/ MARIA DE PORTUGAL, NUMERO 26 4º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/10/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración. Servicioseducativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31464 , F 121, S 8, H M 566337, I/A 1 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28