WILLINGESS PC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Compositor Ruiz Aznar, 15
Código Postal 18008
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social WILLINGESS PC SL
CIF B18841411
Actividad Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fecha de Constitución 20/07/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rubia Melero Maria Luisa
VINCULACIONES DE WILLINGESS PC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WILLINGESS PC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubia Melero Maria Luisa | Liquidador | 26/11/2013 | 26/11/2013 |
Rubia Melero Maria Luisa | Socio Unico | 15/09/2009 | 26/11/2013 |
Rubia Melero Maria Luisa | Administrador Unico | 15/09/2009 | 26/11/2013 |
Santiago Gomez Manuel | Apoderado | 10/08/2009 | 26/11/2013 |
Santiago Rubia Jesus | Administrador Unico | 15/09/2009 |
ACTOS BORME DE WILLINGESS PC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 5 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 5 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 5 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 5 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-33-18
- C/ COMPOSITOR RUIZ AZNAR 15 BAJO (GRANADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 4 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 4 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 4 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H GR 33848, I/A 4 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-18