WILD OATS CANARIAS AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Garcia Morato, 36
Código Postal 35215
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social WILD OATS CANARIAS AIE
CIF V76192467
Capital Social 1868687.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 27/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WILD OATS CANARIAS AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WILD OATS CANARIAS AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASPRO PARKS CANARIAS SL | Socio | 25/11/2014 | 18/10/2019 |
ASPRO PARKS CANARIAS SL | Administrador Unico | 25/11/2014 | 18/10/2019 |
Cantero Lleo Pedro | Liquidador | 18/10/2019 | 18/10/2019 |
Frank Blythe Eline | Socio | 25/11/2014 | 18/10/2019 |
BABEL FILMS SL | Socio | 25/11/2014 | |
Huete Fernandez Maquieira Angelica | Administrador Unico | 04/06/2014 | 25/11/2014 |
Huete Fernandez Maquieira Angelica | Socio | 25/11/2014 |
ACTOS BORME DE WILD OATS CANARIAS AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 40, S 8, H GC 48356, I/A 5 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 40, S 8, H GC 48356, I/A 5 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 40, S 8, H GC 48356, I/A 5 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 40, S 8, H GC 48356, I/A 5 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 14. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 40, S 8, H GC 48356, I/A 4 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-35
- Modificación de los artículos 7º, 8º, 12º, 16º y 24º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 39, S 8, H GC 48356, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 12. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 39, S 8, H GC 48356, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-35
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.868.687,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.868.687,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 39, S 8, H GC 48356, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-35
Administrador Unico
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 39, S 8, H GC 48356, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 39, S 8, H GC 48356, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-35