WIKO EUROPE INVERSION SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WIKO EUROPE INVERSION SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WIKO EUROPE INVERSION SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WIKO EUROPE INVERSION SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | EntidDeposit | 11/04/2019 | 18/07/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/10/2017 | 18/07/2023 |
GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 14/04/2021 | 18/07/2023 |
Gutierrez Bernaldo De Quiros Juan Manuel | Consejero | 15/04/2015 | 18/07/2023 |
Gutierrez Bernaldo De Quiros Juan Manuel | Liquidador | 18/07/2023 | 18/07/2023 |
Navazo Rui-wamba Amaya | Secretario No Consejero | 15/04/2015 | 18/07/2023 |
Nieto Ramos Alvaro | Presidente | 06/11/2021 | 18/07/2023 |
Nieto Ramos Alvaro | Consejero | 06/11/2021 | 18/07/2023 |
Perez Gandarias Diego | Consejero | 23/11/2016 | 18/07/2023 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 15/04/2015 | 18/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WIKO EUROPE INVERSION SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 117, S 8, H M 599487, I/A 14 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 117, S 8, H M 599487, I/A 14 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 117, S 8, H M 599487, I/A 14 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 117, S 8, H M 599487, I/A 14 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 117, S 8, H M 599487, I/A 14 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 117, S 8, H M 599487, I/A 13 (06/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 117, S 8, H M 599487, I/A 13 (06/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 116, S 8, H M 599487, I/A 12 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el articulo 15 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 116, S 8, H M 599487, I/A 11 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 116, S 8, H M 599487, I/A 10 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28