WIFIRENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Son Serra Parera, 11
Código Postal 07010
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social WIFIRENTAL SL
CIF B57803488
Capital Social 57775.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 09/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WIFIRENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WIFIRENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berastain Diez Luis | Consejero | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
Berastain Diez Luis | Secretario | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
Chinappen Diaz Sandra Victoria | Consejero | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
Diaz Ruiz Jose | Consejero | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
DOLC AYREFLOR SL | Presidente | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
DOLC AYREFLOR SL | Consejero | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
DOLC AYREFLOR SL | Consejero Delegado | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
DOLC AYREFLOR SL | Liquidador | 05/03/2024 | 05/03/2024 |
Mari Vallbona Antonio | Consejero | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
Mayol Morey Juan | Consejero | 29/04/2013 | 05/03/2024 |
ACTOS BORME DE WIFIRENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 114, S 8, H PM 71644, I/A 3 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 114, S 8, H PM 71644, I/A 3 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 114, S 8, H PM 71644, I/A 3 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-07
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 114, S 8, H PM 71644, I/A 3 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-07
Capital Anterior: | 55.555,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.220,00 | Euros |
Capital Actual: | 57.775,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 114, S 8, H PM 71644, I/A 2 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 112, S 8, H PM 71644, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-07
Dirección:C/ SON SERRA PARERA 11 2 A (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:09/04/13
Capital:55.555,00 Euros
Objeto social:La prestación de los servicios de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas; servicio telefónico móvil, servicio de acceso a Internet y actividades relacionadas con el comercio electrónico, servicios de radiodifusión sonora y de difusión de televisión y de servicios..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 112, S 8, H PM 71644, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-07