WHIRLPOOL IBERIA SUCURSAL EN ESPAÑA DE WHIRLPOOL EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Vents, 9
Código Postal 08917
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WHIRLPOOL IBERIA SUCURSAL EN ESPAÑA DE WHIRLPOOL EUROPE SL
CIF W0051326G
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Página Web www.whirlpool.es
VINCULACIONES DE WHIRLPOOL IBERIA SUCURSAL EN ESPAÑA DE WHIRLPOOL EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WHIRLPOOL IBERIA SUCURSAL EN ESPAÑA DE WHIRLPOOL EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Arrien Jose Luis | Apoderado | 31/01/2017 | |
Alonso Triviño Emilio | Apoderado | 31/01/2017 | |
Andrea Barcia | Apoderado | 07/02/2012 | 31/01/2017 |
Andrea Barcia | Apoderado | 20/10/2010 | 31/01/2017 |
Andrea Barcia | Apoderado | 31/01/2017 | |
Armando Joao Rodrigues Atanasio Dos Anjos | Apoderado Sucursal | 08/05/2015 | 31/01/2017 |
Carbonell Doñate Anna | Apoderado Mancomunado | 07/07/2014 | 31/01/2017 |
Carbonell Doñate Anna | Apoderado | 31/12/2012 | 31/01/2017 |
Codina Olives Jose | Apoderado | 31/01/2017 | |
Colls Cruañas Ernesto | Director General | 31/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WHIRLPOOL IBERIA SUCURSAL EN ESPAÑA DE WHIRLPOOL EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 139, S 8, H B 116694, I/A 29 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Sucursal
Apoderado
- Aguirre Arrien Jose Luis
- Alonso Triviño Emilio
- Alonso Triviño Emilio
- Andrea Barcia
- Andrea Barcia
- Carbonell Doñate Anna
- Codina Olives Jose
- Corrado Mura
- David Joseph O Sullivan
- Esposito Gabriele
- Estevan Yague Ramon
- Ettore Rigo
- Fanlo Alegret Franciso
- Felices Martinez Jose Antonio
- Fiona Mary Curran
- Francis Joseph Connolly
- Giral Tricas Fernando
- Giuseppe Perucchetti
- Guichon Terra Rodolfo Alberto
- James William Peters
- Jason Michael Viccars
- Lugdero Mesquita
- Marc Robert Bitzer
- Martinez Samper Jose
- Mestre Aramendia Fernando
- Miro Pol Rosa Maria
- Miro Pol Rosa Maria
- Muñoz Villegas Jose
- Paul Darrel Bracken
- Peter Thomas Moha
- Prat Subirana Rafael
- Renato Senta
- Renato Senta
- Salva Brusel Albert
- Sanchez Monasterio Txomin Aitor
- Sanz Ros Angel
- Sebastiano Rio
- Steven Freeman
- Subiran Martinez Maria Soledad
- Terraza Castells Sergi
- Villaverde Diez Jose Ramon
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 139, S 8, H B 116694, I/A 29 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Apoderado Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 138, S 8, H B 116694, I/A 28 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 138, S 8, H B 116694, I/A 27 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 138, S 8, H B 116694, I/A 26 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
- AV DELS VENTS,9-13 ESC.A P.2 (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 137, S 8, H B 116694, I/A 25 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 137, S 8, H B 116694, I/A 24 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 137, S 8, H B 116694, I/A 23 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 136, S 8, H B 116694, I/A 22 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 136, S 8, H B 116694, I/A 21 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-08