WHAT ABOUT TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Axpeko Erribera Etorbidea, 11
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social WHAT ABOUT TECHNOLOGIES SL
CIF B95736195
Capital Social 51600.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 19/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único IZERTIS SA
Propietario IZERTIS SA
VINCULACIONES DE WHAT ABOUT TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WHAT ABOUT TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZERTIS SA | Socio Unico | 24/05/2018 | 06/11/2018 |
IZERTIS SA | Administrador Unico | 24/05/2018 | 06/11/2018 |
Puig Munells David | Apoderado | 30/10/2015 | 06/11/2018 |
ESTUDIO ASESOR KOBANTA SL | Administrador Unico | 14/10/2013 | 24/05/2018 |
ACTOS BORME DE WHAT ABOUT TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 125, S 8, H BI 62945, I/Acierr (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 125, S 8, H BI 62945, I/Acierr (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
- C/ RIBERA DE AXPE 11 2ª (ERANDIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 125, S 8, H BI 62945, I/A 5 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 125, S 8, H BI 62945, I/A 5 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 125, S 8, H BI 62945, I/A 5 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 125, S 8, H BI 62945, I/A 5 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 8.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 51.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 124, S 8, H BI 62945, I/A 4 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
- C/ RODRIGUEZ ARIAS 23 2º - DEPARTAMENTO 11 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 124, S 8, H BI 62945, I/A 3 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 123, S 8, H BI 62945, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 119, S 8, H BI 62945, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-48