WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padilla, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 13/05/2010
VINCULACIONES DE WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Martinez Javier | R.L.C.Per.S. | 06/11/2014 | 19/11/2019 |
Hallen Carl Axel Johan | R.L.C.Per.S. | 01/06/2010 | 19/11/2019 |
Gutierrez Elso Jose Emeterio | R.L.C.Per.S. | 01/06/2010 | 06/11/2014 |
ACTOS BORME DE WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 123, S 8, H M 500844, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
- Se ha hecho constar los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad matriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 123, S 8, H M 500844, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
R.L.C.Per.S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 123, S 8, H M 500844, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
R.L.C.Per.S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 123, S 8, H M 500844, I/A 5 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-28
R.L.C.Per.S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 123, S 8, H M 500844, I/A 5 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-28
- Se hace constar que los consejeros de la sociedad matriz, son DON CARL AXEL JOHAN HALLEN -CONSEJERO DELEGADO-, DON JOSE EMETERIO GUTIERREZ ELSO -PRESIDENTE-, DON KURT ANDERS BJORN, DON YVES FELICIEN GEORGES BRACHET, DON LARS URBAN WIKSTROM Y DON ROLF MARTIN HORST VON DRYGALSKI.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 121, S 8, H M 500844, I/A 4 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
- Se hace constar que los consejeros de la sociedad matriz, son DON CARL AXEL JOHAN HALLEN -CONSEJERO DELEGADO-, DON JOSE EMETERIO GUTIERREZ ELSO -PRESIDENTE-, DON ANTHONY DANIEL GRECO, DON SVEN THOMAS LIDSTROM, DON LARS URBAN WIKSTROM Y DON ROLF MARTIN HORST VON DRYGALSKI.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 120, S 8, H M 500844, I/A 3 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
- Se hace constar que los consejeros de la sociedad matriz, son DON CARL AXEL JOHAN HALLEN -CONSEJERO DELEGADO-, DON PER ANDERS JACKSON -PRESIDENTE-, DON ANTHONY DANIEL GRECO, DON THOMAS HOWARD DENT, DON THOMAS LIDSTROM SVEN Y DON ROLF MARTIN HORST VON DRYGALSKI.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 119, S 8, H M 500844, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
R.L.C.Per.S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 115, S 8, H M 500844, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28
Dirección:C/ PADILLA 17 3& (MADRID)
Comienzo de operaciones:13/05/10
Capital:0 Ptas
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION, DESMANTELAMIENTO Y ASISTENCIA A INSTALACIONES Y CENTRALES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27792 , F 115, S 8, H M 500844, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28