WESTERN PAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aloe, 14
Código Postal 28522
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WESTERN PAN SL
CIF B86245826
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Fecha de Constitución 20/06/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE WESTERN PAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WESTERN PAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbelo Rodriguez Azucena | Liquidador Solidario | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
Carbelo Rodriguez Azucena | Administrador Solidario | 12/11/2015 | 15/11/2017 |
Orrego Garrido Jose Manuel | Administrador Solidario | 13/10/2014 | 15/11/2017 |
Orrego Garrido Jose Manuel | Liquidador Solidario | 15/11/2017 | 15/11/2017 |
Saenz Ortiz Pablo Eduardo | Administrador Solidario | 13/10/2014 | 12/11/2015 |
Perez Lopez Francisco Javier | Administrador Unico | 11/04/2013 | 13/10/2014 |
Ortega Lopez Terradas Raul | Administrador Solidario | 14/07/2011 | 11/04/2013 |
Perez Lopez Francisco Javier | Administrador Solidario | 14/07/2011 | 11/04/2013 |
ACTOS BORME DE WESTERN PAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 5 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 5 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 5 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 5 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- C/ ALOE 14 - CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
- C/ ARCHIDUQUE ALBERTO 11 4º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 3 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 3 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 192, S 8, H M 522262, I/A 3 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28