WEST VIRGINIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social WEST VIRGINIA SL
CIF B84304245
Órgano Administración Administrador único
Propietario SOCIEDAD DE INVERSIONES MASPALOMAS SL
VINCULACIONES DE WEST VIRGINIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WEST VIRGINIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Castillo Machado Pedro Agustin | Representante | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
Del Castillo Machado Pedro Agustin | Representante | 17/08/2021 | 23/01/2024 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MASPALOMAS SL | Liquidador | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MASPALOMAS SL | Administrador Unico | 17/08/2021 | 23/01/2024 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MASPALOMAS SL | Socio Unico | 17/08/2021 | 23/01/2024 |
INVERSIONES KAFI SA | Administrador Solidario | 17/08/2021 | |
Morales Martin Alfredo | Representante | 17/08/2021 | |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MASPALOMAS SL | Administrador Solidario | 17/08/2021 |
ACTOS BORME DE WEST VIRGINIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 31, S 8, H M 376502, I/A 5 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 31, S 8, H M 376502, I/A 5 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 31, S 8, H M 376502, I/A 5 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 31, S 8, H M 376502, I/A 5 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 30, S 8, H M 376502, I/A 4 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 30, S 8, H M 376502, I/A 4 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 30, S 8, H M 376502, I/A 4 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21199 , F 30, S 8, H M 376502, I/A 4 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28