WESSELING ESPAÑA SA - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Versalles, 7
Código Postal 28032
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social WESSELING ESPAÑA SA
CIF A78310042
Capital Social 60000.5 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Teléfono 91 313 54 90
Órgano Administración Consejo de administración
ORGANIGRAMA DE WESSELING ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE WESSELING ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WESSELING ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensio Lainez Mercedes | Apoderado Solidario | 24/04/2018 | |
Wesseling Wilhelmus Baltasar Maria | Consejero | 08/10/2012 | |
Wesseling Wilhelmus Johannes | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2012 |
ACTOS BORME DE WESSELING ESPAÑA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:WESSELING ESPAÑA SA
Nif:A78310042
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Parte Dispositiva:
CONCURSO ABREVIADO: CONCLUSION
Fecha de Resolución:28/02/2022
Número Procedimiento Concursal:947/18
Datos Registrales:
Tomo:
6243
Libro:
0
Folio:
81
Hoja:
8-101801
Inscripción:
29
Fecha Inscripción21/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 81, S 8, H M 101801, I/A 29 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 81, S 8, H M 101801, I/A B (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:WESSELING ESPAÑA SA
Nif:A78310042
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:FATIMA DURAN HINCHADO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la apertura de la fase de liquidación, quedando en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio. Se acuerda la disolución de la sociedad y el cese de sus administradores que son sustituidos por la Adminsitración Concursal
Fecha de Resolución:23/04/2019
Número Procedimiento Concursal:947/18
Datos Registrales:
Tomo:
6243
Libro:
0
Folio:
81
Hoja:
8-101801
Inscripción:
B
Fecha Inscripción17/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 81, S 8, H M 101801, I/A B (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 81, S 8, H M 101801, I/A B (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:WESSELING ESPAÑA SA
Nif:A78310042
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:4
Juez / Ponente:FATIMA DURAN HINCHADO
Parte Dispositiva:
Tomada anotación preventiva de la declaración del concurso voluntario abreviado, habiéndose determinado que las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedan intervenidas por la administración concursal, mediante su autorización o conformidad
Fecha de Resolución:10/10/2018
Número Procedimiento Concursal:947/18
Datos Registrales:
Tomo:
6243
Libro:
0
Folio:
81
Hoja:
8-101801
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 81, S 8, H M 101801, I/A A (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 80, S 8, H M 101801, I/A 28 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 80, S 8, H M 101801, I/A 28 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 80, S 8, H M 101801, I/A 27 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 80, S 8, H M 101801, I/A 27 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243 , F 79, S 8, H M 101801, I/A 26 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28