WENDT SAMEDI SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social WENDT SAMEDI SA
CIF A28149003
Actividad Comercio al por mayor de máquinas herramienta
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WENDT SAMEDI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WENDT SAMEDI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Annemarie Esch Payne | Consejero | 12/11/2010 | 22/06/2011 |
Annemarie Esch Payne | Apoderado | 12/11/2010 | 22/06/2011 |
Annemarie Esch Payne | Liquidador | 22/06/2011 | 22/06/2011 |
Norbert Lamers | Presidente | 22/06/2011 | |
Norbert Lamers | Consejero | 22/06/2011 | |
Peter Johannes Verholen | Consejero | 21/10/2010 | 22/06/2011 |
Peter Peffermann | Secretario No Consejero | 09/03/2009 | 22/06/2011 |
Oliver Canje | Consejero | 09/03/2009 | 12/11/2010 |
Oliver Canje | Apoderado | 12/11/2010 | |
Sorinas Citoler Sara | Apoderado | 26/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WENDT SAMEDI SA
- 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42235 , F 171, S 8, H B 32094, I/A 65 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.33 Y 34.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42235 , F 171, S 8, H B 32094, I/A 65 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42235 , F 171, S 8, H B 32094, I/A 65 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42235 , F 171, S 8, H B 32094, I/A 65 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36981 , F 130, S 8, H B 32094, I/A 64 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36981 , F 129, S 8, H B 32094, I/A 63 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36981 , F 129, S 8, H B 32094, I/A 63 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36981 , F 129, S 8, H B 32094, I/A 62 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08