WEBTREKK ANALYTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Carlos Trias Bertran, 7
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WEBTREKK ANALYTICS SL
CIF B86783859
Capital Social 80000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 25/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Webtrekk Gmbh
VINCULACIONES DE WEBTREKK ANALYTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WEBTREKK ANALYTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Haberich Ralf | Apoderado Solidario | 23/09/2013 | 29/11/2021 |
JP TAX AND MANAGEMENT CONTROL SL | Liquidador | 15/10/2021 | 29/11/2021 |
Perez Romero Juan De Dios | Representante | 15/10/2021 | 29/11/2021 |
Semprun De Castellane Diego | Apoderado Solidario | 01/03/2017 | 29/11/2021 |
Webtrekk Gmbh | Socio Unico | 03/09/2019 | 29/11/2021 |
Fitzgerald John Lawrence | Administrador Unico | 27/03/2020 | 15/10/2021 |
Sauer Christian Frank | Administrador Mancomunado | 18/09/2013 | 27/03/2020 |
Semprun De Castellane Diego | Administrador Mancomunado | 18/09/2013 | 27/03/2020 |
Semprun De Castellane Diego | Apoderado | 19/09/2013 | 21/02/2017 |
ACTOS BORME DE WEBTREKK ANALYTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 126, S 8, H M 565622, I/A 10 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 125, S 8, H M 565622, I/A 9 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 125, S 8, H M 565622, I/A 9 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 125, S 8, H M 565622, I/A 9 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 125, S 8, H M 565622, I/A 8 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19º, 20º y RECTIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 125, S 8, H M 565622, I/A 8 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 125, S 8, H M 565622, I/A 8 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 125, S 8, H M 565622, I/A 8 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 124, S 8, H M 565622, I/A 7 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31419 , F 123, S 8, H M 565622, I/A 6 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28