WEB RINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Joaquim Pena, 2
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social WEB RINGS SL
CIF B64543473
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 19/03/2007
VINCULACIONES DE WEB RINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WEB RINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Devai Tarcal Eugenio Alvaro | Liquidador | 21/02/2013 | 07/10/2013 |
Forgas Peralta Josefa | Liquidador | 21/02/2013 | 07/10/2013 |
Devai Tarcal Eugenio Alvaro | Administrador Solidario | 21/02/2013 | |
Forgas Peralta Josefa | Administrador Solidario | 21/02/2013 |
ACTOS BORME DE WEB RINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H B 353258, I/A 3 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H B 353258, I/A 3 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H B 353258, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H B 353258, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39836 , F 140, S 8, H B 353258, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08