WEB ASSESSORS EMPORDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Macia, 11
Código Postal 17257
Municipio Torroella de Montgrí
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WEB ASSESSORS EMPORDA SL
CIF B55137459
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 04/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WEB ASSESSORS EMPORDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WEB ASSESSORS EMPORDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sergi Alos Pla | Liquidador | 11/08/2016 | 11/08/2016 |
Sergi Alos Pla | Administrador Unico | 26/03/2014 | 11/08/2016 |
Sabrina Aries Por Matrimonio Lardeux | Administrador Solidario | 10/05/2012 | 26/03/2014 |
Sergi Alos Pla | Administrador Solidario | 10/05/2012 | 26/03/2014 |
ACTOS BORME DE WEB ASSESSORS EMPORDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 106, S 8, H GI 53729, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 106, S 8, H GI 53729, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 106, S 8, H GI 53729, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 106, S 8, H GI 53729, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 106, S 8, H GI 53729, I/A 2 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 106, S 8, H GI 53729, I/A 2 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 106, S 8, H GI 53729, I/A 2 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 101, S 8, H GI 53729, I/A 1 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-17
Dirección:AVDA FRANCESC MACIA 11 (TORROELLA DE MONTGRI)
Comienzo de operaciones:04/05/12
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:Desarrollo, diseño e implementación de sistemas informáticos. Programación, creación y/o modificación de software especializado. Desarrollo diseño e implantación de páginas web y sistemas a través de tecnología IP y de redes.Alojamiento de páginas web (hosting)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 101, S 8, H GI 53729, I/A 1 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-17