WE ARE LIFTERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arrospide Jon, 17
Código Postal 48014
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social WE ARE LIFTERS SL
CIF B95927034
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los gimnasios
Fecha de Constitución 04/07/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WE ARE LIFTERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WE ARE LIFTERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garchi Casal Kais | Liquidador | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
Garchi Casal Kais | Administrador Unico | 01/02/2022 | 31/01/2024 |
Beltran Contreras Salvador | Administrador Solidario | 10/07/2018 | 01/02/2022 |
Garchi Casal Kais | Administrador Solidario | 10/07/2018 | 01/02/2022 |
Vazquez Garcia Mario | Administrador Solidario | 10/07/2018 | 17/10/2018 |
ACTOS BORME DE WE ARE LIFTERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 4 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 4 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 4 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 4 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 121, S 8, H BI 71920, I/A 2 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 119, S 8, H BI 71920, I/A 1 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-48
Dirección:C/ JON ARROSPIDE 17 (BILBAO)
Comienzo de operaciones:04/07/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Entrenamiento funcional y preparación física deportiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 119, S 8, H BI 71920, I/A 1 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-48