TOWERS WATSON RISK CONSULTING SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Suero de Quiñones, 40
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOWERS WATSON RISK CONSULTING SPAIN SA
CIF A83465187
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Nombres Anteriores
- WATSON WYATT INSURANCE CONSULTING SPAIN SA
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TOWERS WATSON DE ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE TOWERS WATSON RISK CONSULTING SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOWERS WATSON RISK CONSULTING SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Botelho Teixeira De Melo Koch Julio Henrique | Presidente | 21/11/2012 | |
Botelho Teixeira De Melo Koch Julio Henrique | Consejero | 21/11/2012 | |
De La Rosa Rodriguez Jose Manuel | Consejero | 21/11/2012 | |
Morris Paul Geoffrey | Consejero | 06/10/2011 | 21/11/2012 |
Pastor Caballero Cecilia | Secretario No Consejero | 21/11/2012 | |
TOWERS WATSON DE ESPAÑA SA | Socio Unico | 22/09/2012 | 21/11/2012 |
Ramamurthy Chandrasekhar | Consejero | 30/07/2009 | 06/10/2011 |
Howard Brook Philip Graeme | Consejero | 30/07/2009 |
ACTOS BORME DE TOWERS WATSON RISK CONSULTING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 69, S 8, H M 316524, I/A 14 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 69, S 8, H M 316524, I/A 14 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 69, S 8, H M 316524, I/A 14 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
- Cancelación del título múltiple número 1, emitido a favor del antiguo Accionista Unico, y emisión y puesta a disposición, del nuevo Accionista Unico, del título múltiple número 2 representativo de 6012 acciones ordinarias y nominativas numeradas correlativamente del 1 al 6012, ambas inclusive
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 69, S 8, H M 316524, I/A 13M (22/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 69, S 8, H M 316524, I/A 13 (22/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
- EMISION Y PUESTA A DISPOSICION DELACCIONISTA UNICO DEL TITULO MULTIPLE NUMERO 1, COMPRENSIVO DE 6012 ACCIONES NOMINATIVAS NUMERADAS DEL 1 AL 6012
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 67, S 8, H M 316524, I/A 8M (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 68, S 8, H M 316524, I/A 12 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 68, S 8, H M 316524, I/A 12 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
- C/ SUERO DE QUIÑONES, 40-42, 2 PLANTA. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18265 , F 68, S 8, H M 316524, I/A 11 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-32-28