WATCO DIRECTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 520
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WATCO DIRECTO SL
CIF B65573057
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/05/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WATCO DIRECTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WATCO DIRECTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colin Stephen Carter | Consejero | 15/05/2013 | 07/02/2017 |
Dieguez Nuñez Veronica | Secretario No Consejero | 15/05/2013 | 07/02/2017 |
Edward John Suthon | Presidente | 16/09/2011 | 07/02/2017 |
Edward John Suthon | Consejero | 16/09/2011 | 07/02/2017 |
Edward John Suthon | Consejero Delegado | 16/09/2011 | 07/02/2017 |
Edward Winslow Moore | Consejero | 16/09/2011 | 07/02/2017 |
EXTERNALIA QUERALT SABATER SL | Liquidador | 07/02/2017 | 07/02/2017 |
Llimona Balcells Miquel | Apoderado | 16/09/2011 | 07/02/2017 |
Marti Queralt Francesc | REPR.143 RRM | 07/02/2017 | 07/02/2017 |
Ronald Albert Rice | Consejero | 16/09/2011 | 07/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WATCO DIRECTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 200, S 8, H B 412125, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 200, S 8, H B 412125, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 200, S 8, H B 412125, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
- AV DIAGONAL Num.520 P.BJ PTA.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 199, S 8, H B 412125, I/A 3 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 199, S 8, H B 412125, I/A 3 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 199, S 8, H B 412125, I/A 3 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 199, S 8, H B 412125, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO RPMNEW HORIZONS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 194, S 8, H B 412125, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 194, S 8, H B 412125, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
Dirección:CL TORRENT DEL TORTUGUER 42-52, NAVE EIC-8 (BARBERA DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:16/05/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DIRECTA O A DISTANCIA,Y A TRAVES DE INTERNET DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE TODO TIPO DE EDIFICIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42770 , F 194, S 8, H B 412125, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08