WANTUDU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Gourie, 67
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social WANTUDU SL
CIF B76081173
Capital Social 30012.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 17/12/2010
Nombres Anteriores
- RODRIGUEZ CABRERA RAFAEL 003158661F SLNE
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE WANTUDU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WANTUDU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrera Arbelaiz Nestor | Liquidador | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
Barrera Arbelaiz Nestor | Administrador Solidario | 18/12/2010 | 05/12/2022 |
Rodriguez Cabrera Rafael | Administrador Solidario | 18/12/2010 | 05/12/2022 |
Suarez Perera David | Administrador Solidario | 18/12/2010 | 05/12/2022 |
ACTOS BORME DE WANTUDU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 41, S 8, H GC 43822, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 41, S 8, H GC 43822, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 41, S 8, H GC 43822, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 41, S 8, H GC 43822, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-35
- Otras modificaciones estatutarias: 19.- Referente al carácter remunerado del cargo de Administrador.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 40, S 8, H GC 43822, I/A 3 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-35
- C/ FRANCISCO GOURIE 67 7º (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 40, S 8, H GC 43822, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-35
- WANTUDU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 40, S 8, H GC 43822, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-35
- Refundición de los Estatutos Sociales.Cambio del valor y número de Participaciones en que se divide el Capital Social, quedando en 3.012 Participaciones de un euro de valor nominal cada una
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 40, S 8, H GC 43822, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-. Artículo de los estatutos: 1º. Denominación.-. Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 40, S 8, H GC 43822, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-35
Capital Anterior: | 3.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.012,00 | Euros |
Porcentaje: | 896,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 40, S 8, H GC 43822, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-35