WANSAL 8 SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social WANSAL 8 SL
CIF B60859196
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE WANSAL 8 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WANSAL 8 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Martin Juan Jose | Liquidador | 11/04/2018 | 13/08/2018 |
Moreno Fernandez Ignacio | Liquidador | 11/04/2018 | 13/08/2018 |
Sanchez Martin Maria Ester | Liquidador | 11/04/2018 | 13/08/2018 |
Jimenez Martin Juan Jose | Administrador Solidario | 10/03/2016 | 11/04/2018 |
Moreno Fernandez Ignacio | Administrador Solidario | 10/03/2016 | 11/04/2018 |
Sanchez Martin Maria Ester | Administrador Solidario | 10/03/2016 | 11/04/2018 |
Peris Boza Maria Jose | Administrador Unico | 27/02/2014 | 10/03/2016 |
Martin Jimenez Petra | Administrador Unico | 27/02/2014 |
ACTOS BORME DE WANSAL 8 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 180, S 8, H B 133226, I/A 9 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 180, S 8, H B 133226, I/A 9 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 180, S 8, H B 133226, I/A 8 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 180, S 8, H B 133226, I/A 8 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 180, S 8, H B 133226, I/A 8 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 180, S 8, H B 133226, I/A 7 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 180, S 8, H B 133226, I/A 7 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 179, S 8, H B 133226, I/A 6 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28187 , F 179, S 8, H B 133226, I/A 6 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08