WALVA MARKETING ONLINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuencarral, 119
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WALVA MARKETING ONLINE SL
CIF B86133055
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otros servicios de información n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario RELEVANT TRAFFIC MEDIA SL
VINCULACIONES DE WALVA MARKETING ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WALVA MARKETING ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfocea Ciudad Maravillas | Apoderado | 08/08/2014 | 22/10/2015 |
Alvarez-miranda Fernandez-escandon Jesus Marcos | Apoderado Solidario | 13/04/2011 | 22/10/2015 |
Cerezo Cucharero Ruth | Apoderado | 09/10/2014 | 22/10/2015 |
RELEVANT TRAFFIC MEDIA SL | Socio Unico | 08/08/2014 | 22/10/2015 |
Santana Perez Juan-jose | Administrador Unico | 08/08/2014 | 22/10/2015 |
Alvarez-miranda Fernandez-escandon Jesus Marcos | Secretario | 12/04/2011 | 08/08/2014 |
Alvarez-miranda Fernandez-escandon Jesus Marcos | Consejero | 12/04/2011 | 08/08/2014 |
Espinosa Val Lauro | Consejero | 12/04/2011 | 08/08/2014 |
Ferrer Perea Fernando | Presidente | 12/04/2011 | 08/08/2014 |
Ferrer Perea Fernando | Consejero | 12/04/2011 | 08/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WALVA MARKETING ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 95, S 8, H M 517758, I/A 9 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 95, S 8, H M 517758, I/A 9 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 95, S 8, H M 517758, I/A 9 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 94, S 8, H M 517758, I/A 8 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 93, S 8, H M 517758, I/A 7 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 93, S 8, H M 517758, I/A 6 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 93, S 8, H M 517758, I/A 5 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 92, S 8, H M 517758, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 92, S 8, H M 517758, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28754 , F 92, S 8, H M 517758, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28