WALKING IDEA OFFICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lo Valero, 6
Código Postal 03208
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social WALKING IDEA OFFICE SL
CIF B54071162
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 01/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WALKING IDEA OFFICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WALKING IDEA OFFICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Panza Roberto | Liquidador | 26/06/2013 | 26/06/2013 |
Panza Roberto | Administrador Unico | 20/09/2010 | 26/06/2013 |
Vitobello Diego | Apoderado | 22/09/2010 | 26/06/2013 |
Panza Roberto | Administrador Solidario | 25/02/2010 | 20/09/2010 |
Vitobello Diego | Administrador Solidario | 25/02/2010 | 20/09/2010 |
Vitobello Diego | Administrador Unico | 25/02/2010 |
ACTOS BORME DE WALKING IDEA OFFICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 6 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 6 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 6 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 6 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 5 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 65, S 8, H A 96067, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-03