WALK & TALK WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bilbao, 2
Código Postal 50004
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social WALK & TALK WORLD SL
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 09/06/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rillo Sebastian Javier Alfonso
VINCULACIONES DE WALK & TALK WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WALK & TALK WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rillo Sebastian Javier Alfonso | Apoderado | 18/06/2020 | 10/01/2022 |
Rillo Sebastian Javier Alfonso | Socio Unico | 03/05/2021 | 10/01/2022 |
Rillo Sebastian Javier Alfonso | Administrador Unico | 03/05/2021 | 10/01/2022 |
Rillo Sebastian Javier Alfonso | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Juste Raya Miguel | Presidente | 18/06/2020 | 03/05/2021 |
Juste Raya Miguel | Consejero | 18/06/2020 | 03/05/2021 |
Rillo Sebastian Javier Alfonso | Consejero | 18/06/2020 | 03/05/2021 |
Rillo Sebastian Javier Alfonso | Secretario | 18/06/2020 | 03/05/2021 |
Smith Colin Anthony | Consejero | 18/06/2020 | 03/05/2021 |
Smith Colin Anthony | Vicepresidente | 18/06/2020 | 03/05/2021 |
ACTOS BORME DE WALK & TALK WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-50
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 24, S 8, H Z 67203, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 21, S 8, H Z 67203, I/A 2 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-50