WALINVER 21 GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 137
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social WALINVER 21 GROUP SL
CIF B83075390
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WALINVER 21 GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WALINVER 21 GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Baquero Arias Herminio | Secretario | 14/05/2013 | 24/05/2017 |
Garcia Baquero Arias Herminio | Consejero | 14/05/2013 | 24/05/2017 |
Garcia-baquero Arias Maria Elena | Presidente | 14/05/2013 | 24/05/2017 |
Garcia-baquero Arias Maria Elena | Consejero | 14/05/2013 | 24/05/2017 |
Garcia-baquero Arias Maria Luisa | Consejero | 14/05/2013 | 24/05/2017 |
Arias Sanchez Mateos Waldestrudis | Apoderado | 17/05/2013 | |
Garcia-baquero Gomez-comino Herminio | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/05/2013 | |
Garcia-baquero Gomez-comino Herminio | Presidente | 14/05/2013 | |
Garcia-baquero Gomez-comino Herminio | Consejero | 14/05/2013 |
ACTOS BORME DE WALINVER 21 GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 145, S 8, H M 281081, I/A 16 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 145, S 8, H M 281081, I/A 16 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 145, S 8, H M 281081, I/A 16 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
- Modificado el proyecto de fusión y escisión de fecha 8 de marzo de 2017, depositado el 14 de marzo de 2017 , referente a las Sociedades AM LOCALES PROPERTY SL, WALINVER 21 GROUP SL Y WALINVER PARTICIPACIONES Y ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 122, S 8, H M 281081, I/A 1M (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 137 10ª - CON VUELTA A LA C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 144, S 8, H M 281081, I/A 15 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Remuneración del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 144, S 8, H M 281081, I/A 14 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 143, S 8, H M 281081, I/A 13 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 143, S 8, H M 281081, I/A 12 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 143, S 8, H M 281081, I/A 12 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16508 , F 143, S 8, H M 281081, I/A 12 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28