WALDO PHALDO INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WALDO PHALDO INVESTMENT SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WALDO PHALDO INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WALDO PHALDO INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | Representante | 16/10/2015 | 22/04/2021 |
De La Esperanza Rodriguez Pedro Ramon | Vicesecretario No Consejero | 22/04/2021 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/09/2009 | 22/04/2021 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 27/09/2017 | 22/04/2021 |
Repetto Jimenez Jesus | Presidente | 07/09/2012 | 22/04/2021 |
Repetto Jimenez Jesus | Consejero | 07/09/2012 | 22/04/2021 |
Repetto Jimenez Jesus | Liquidador | 22/04/2021 | 22/04/2021 |
Repetto Otaolaurruchi Jesus | Consejero | 07/09/2012 | 22/04/2021 |
Repetto Otaolaurruchi Jesus | Secretario | 09/12/2010 | 22/04/2021 |
Repetto Otaolaurruchi Pablo | Consejero | 07/09/2012 | 22/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WALDO PHALDO INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 54, S 8, H M 222807, I/A 32 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 54, S 8, H M 222807, I/A 32 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 54, S 8, H M 222807, I/A 32 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 54, S 8, H M 222807, I/A 32 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 54, S 8, H M 222807, I/A 31 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 53, S 8, H M 222807, I/A 30 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 53, S 8, H M 222807, I/A 30 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 53, S 8, H M 222807, I/A 29 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 1º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 52, S 8, H M 222807, I/A 28 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 52, S 8, H M 222807, I/A 28 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28