WAKE UP FORMACION GROUP SL
Dirección social Paseo Castellana, 123
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WAKE UP FORMACION GROUP SL
CIF B87704607
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/12/2016
Teléfono 91 737 16 46
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario WAKE UP FORMACION SL
ORGANIGRAMA DE WAKE UP FORMACION GROUP SL
VINCULACIONES DE WAKE UP FORMACION GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WAKE UP FORMACION GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez-tapia Espinosa Luis Ignacio | Administrador Solidario | 06/03/2022 | |
WAKE UP FORMACION SL | Socio Unico | 20/09/2019 |
ACTOS BORME DE WAKE UP FORMACION GROUP SL
- La promoción, la adquisición, enajenación de bienes inmuebles; la construcción de todo tipo de bienes inmuebles; la prestación de servicios de construcción, obras de acondicionamiento, reformas, restauraciones e instalaciones de cualquier clase; la promoción, gestión y desarrollo de proyectos de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 192, S 8, H M 635901, I/A 7 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 123 - 7 A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 192, S 8, H M 635901, I/A 7 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 192, S 8, H M 635901, I/A 7 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
- Rectificación en cuanto a la fecha de celebración de la Junta General en la que se adoptan los acuerdos de cese y nombramiento de administrador único, siendo lo correcto el 1 de marzo de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 192, S 8, H M 635901, I/A 6 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 192, S 8, H M 635901, I/A 5 (06/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 192, S 8, H M 635901, I/A 5 (06/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 192, S 8, H M 635901, I/A 4 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 191, S 8, H M 635901, I/A 3 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
- C/ ORENSE 20 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 191, S 8, H M 635901, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 191, S 8, H M 635901, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28