W. DIAMANT NOROESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL OSINALDE ERROTABERRI, 3.-
Municipio Usurbil
Provincia Gipuzkoa
Razón Social W. DIAMANT NOROESTE SL
CIF B95031688
Capital Social 390383.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario W. DIAMANT HERRAMIENTAS SA
VINCULACIONES DE W. DIAMANT NOROESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE W. DIAMANT NOROESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador Martin Jesus | Consejero | 31/07/2012 | 04/10/2016 |
Arnaud Patrick-rene-joseph | Presidente | 31/07/2012 | 04/10/2016 |
Arnaud Patrick-rene-joseph | Consejero | 31/07/2012 | 04/10/2016 |
Gurruchaga Handalian Haigor Sebastian | Consejero | 04/10/2016 | |
Gurruchaga Handalian Haigor Sebastian | Consejero Delegado | 31/07/2012 | 04/10/2016 |
Gurruchaga Handalian Haigor Sebastian | Secretario | 31/07/2012 | 04/10/2016 |
Gurruchaga Handalian Haigor Sebastian | Apoderado | 27/07/2009 | 04/10/2016 |
W. DIAMANT HERRAMIENTAS SA | Socio único | 04/10/2016 | |
W. DIAMANT HERRAMIENTAS SA | Socio Unico | 20/03/2013 | 04/10/2016 |
Wa S.A.S | Socio Unico | 18/03/2011 | 20/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE W. DIAMANT NOROESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 127, S 8, H SS 38312, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 127, S 8, H SS 38312, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 127, S 8, H SS 38312, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 127, S 8, H SS 38312, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
- POLIG INDUSTRIAL OSINALDE ERROTABERRI, 3.- (USURBIL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 115, S 8, H SS 38312, I/A 1. (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369, L 2369, F 83, S 8, H PO 24308, I/A 23 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-36
Capital Anterior: | 1.545.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.154.617,00 | Euros |
Capital Actual: | 390.383,00 | Euros |
Porcentaje: | 74,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369, L 2369, F 83, S 8, H PO 24308, I/A 22 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-36
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369, L 2369, F 83, S 8, H PO 24308, I/A 21 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-36
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369, L 2369, F 83, S 8, H PO 24308, I/A 21 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-36
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369, L 2369, F 83, S 8, H PO 24308, I/A 21 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-36