VYCEGA XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Pilar, 16
Municipio San Pedro del Pinatar
Provincia Murcia
Razón Social VYCEGA XXI SL
CIF B73179483
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE VYCEGA XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VYCEGA XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gregorio Egea Celdran | Liquidador Mancomunado | 14/09/2011 | 05/11/2019 |
Ramon Villaescusa Gomez | Liquidador Mancomunado | 14/09/2011 | 05/11/2019 |
Gregorio Egea Celdran | Secretario | 14/09/2011 | |
Gregorio Egea Celdran | Consejero Delegado Mancomunado | 14/09/2011 | |
Gregorio Egea Celdran | Consejero | 14/09/2011 | |
Joaquin Villaescusa Gomez | Presidente | 14/09/2011 | |
Joaquin Villaescusa Gomez | Consejero Delegado Mancomunado | 14/09/2011 | |
Joaquin Villaescusa Gomez | Consejero | 14/09/2011 | |
Josefa Pedreño Ros | Consejero Delegado Mancomunado | 14/09/2011 | |
Josefa Pedreño Ros | Consejero | 14/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VYCEGA XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 146, S 8, H MU 41319, I/A 4 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 146, S 8, H MU 41319, I/A 4 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 146, S 8, H MU 41319, I/A 3 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 146, S 8, H MU 41319, I/A 3 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 146, S 8, H MU 41319, I/A 3 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-142-30