VYCA INGENIERIA Y PROYECTOS DE SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mossen Jaume Busquet, 43
Código Postal 08903
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VYCA INGENIERIA Y PROYECTOS DE SEGURIDAD SL
CIF B65705048
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 29/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VYCA INGENIERIA Y PROYECTOS DE SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VYCA INGENIERIA Y PROYECTOS DE SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrandiz Gabriel Carlos | Administrador Concursal | 26/05/2016 | 21/04/2017 |
ALCAY OYARZABAL NURIA | Administrador Unico | 23/01/2012 | 26/05/2016 |
ACTOS BORME DE VYCA INGENIERIA Y PROYECTOS DE SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 44, S 8, H B 420769, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 662/2015, AUTO FIRME DE FECHA 28/03/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 44, S 8, H B 420769, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 44, S 8, H B 420769, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 662/2015, SENTENCIA FIRME DE FECHA 20/05/2016, CALIFICACION DEL CONCURSO COMO CULPABLE E INHABILITACION DE DOÑA NURIA ALCAY OYARZABAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 44, S 8, H B 420769, I/A 5 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 42, S 8, H B 420769, I/A 4 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 662/2015, RESOLUCIONES FIRMES, DE 08/10/2015: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA FASE DE LIQUIDACION Y DE 15/01/2016:APROBACION PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 42, S 8, H B 420769, I/A 4 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 42, S 8, H B 420769, I/A 4 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 42, S 8, H B 420769, I/A 4 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 42, S 8, H B 420769, I/A 3 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42959 , F 42, S 8, H B 420769, I/A 2 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08