VUZELA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 24
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VUZELA INVERSIONES SL
CIF B86426400
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Honeyleaf Holdings Corp
VINCULACIONES DE VUZELA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VUZELA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDELIA ASESORES SL | Administrador Solidario | 22/03/2012 | 15/01/2016 |
FIDELIA ASESORES SL | Liquidador | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
Honeyleaf Holdings Corp | Socio Unico | 15/04/2013 | 15/01/2016 |
Miera Puente Jorge V | Representante | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
Miera Puente Jorge Vicente | Administrador Solidario | 22/03/2012 | 15/01/2016 |
Pacheco Saez Francisco Jose | Representante | 22/03/2012 | 15/01/2016 |
DAVID MULCHI Y ASOCIADOS SL | Socio Unico | 22/03/2012 | 15/04/2013 |
ACTOS BORME DE VUZELA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 156, S 8, H M 535417, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 156, S 8, H M 535417, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 156, S 8, H M 535417, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 156, S 8, H M 535417, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 156, S 8, H M 535417, I/A 3 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-28
- DIRECCION Y GESTION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 155, S 8, H M 535417, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 155, S 8, H M 535417, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 153, S 8, H M 535417, I/A 1 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 153, S 8, H M 535417, I/A 1 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Dirección:C/ VELAZQUEZ 24 - 4º IZQ. (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA DIRECCION Y GESTION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DEENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL QUE DETERMINEN UN POCENTAJE DE PARTICIPACION DIRECTO O INDIRECTO, IGUAL O SUPERIOR AL 5% MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29757 , F 153, S 8, H M 535417, I/A 1 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28