VULCANO SADECA SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Málaga
Razón Social VULCANO SADECA SA
CIF A28092575
Actividad Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
Página Web www.vulcanosadeca.es
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUREN AUDITORES MAD SL
VINCULACIONES DE VULCANO SADECA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VULCANO SADECA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN AUDITORES MAD SL | Auditor | 24/02/2009 | 11/12/2017 |
Santodomingo Martin-caloto Margarita | Apoderado | 05/04/2011 | 11/12/2017 |
Serrano Sanchez Manuela | Administrador Concursal | 16/09/2015 | 11/12/2017 |
Santodomingo Azpeitia Gonzalo Tomas | Administrador Unico | 17/03/2011 | 16/09/2015 |
Serrano Sanchez Manuela | Administrador Concursal | 13/04/2012 | 20/02/2013 |
Queipo De Llano Comyn Juan Tomas | Apoderado | 12/05/2009 | 05/04/2011 |
ACTOS BORME DE VULCANO SADECA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 146, S 8, H M 95955, I/A 57 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:14/02/2014
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29495
Libro:
0
Folio:
146
Hoja:
8-95955
Inscripción:
57
Fecha Inscripción11/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 146, S 8, H M 95955, I/A 57 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VULCANO SADECA SA
Nif:A28092575
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:14/06/2017
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29495
Libro:
0
Folio:
146
Hoja:
8-95955
Inscripción:
57
Fecha Inscripción11/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 146, S 8, H M 95955, I/A 57 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VULCANO SADECA SA
Nif:A28092575
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:14/06/2017
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29495
Libro:
0
Folio:
146
Hoja:
8-95955
Inscripción:
57
Fecha Inscripción11/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 146, S 8, H M 95955, I/A 57 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VULCANO SADECA SA
Nif:A28092575
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:27/10/2015
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29495
Libro:
0
Folio:
146
Hoja:
8-95955
Inscripción:
56
Fecha Inscripción15/01/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 146, S 8, H M 95955, I/A 56 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 145, S 8, H M 95955, I/A 55 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VULCANO SADECA SA
Nif:A28092575
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Serrano Sanchez Manuela
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:14/02/2014
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29495
Libro:
0
Folio:
145
Hoja:
8-95955
Inscripción:
55
Fecha Inscripción16/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 145, S 8, H M 95955, I/A 55 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VULCANO SADECA SA
Nif:A28092575
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Parte Dispositiva:
Abierta la fase de liquidación, durante la cual quedarán en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio, y declarada disuelta, cesando en su función sus administradores sociales que son sustituidos por la administración concursal
Fecha de Resolución:14/02/2014
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29495
Libro:
0
Folio:
145
Hoja:
8-95955
Inscripción:
55
Fecha Inscripción16/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 145, S 8, H M 95955, I/A 55 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 145, S 8, H M 95955, I/A 55 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:22/03/2012
Número Procedimiento Concursal:80/2012
Datos Registrales:
Tomo:
29495
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-95955
Inscripción:
A
Fecha Inscripción20/02/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29495 , F 144, S 8, H M 95955, I/A A (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28