VTLS EUROPE SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social VTLS EUROPE SL
CIF B60164191
Actividad Actividades de programación informática
Página Web www.vtlseurope.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VTLS EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VTLS EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brenda Duffy | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 29/03/2022 |
Costas Algara Jose Luis | Liquidador | 29/03/2022 | 29/03/2022 |
Diaz Crespo Rosalia | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 29/03/2022 |
Garcia Ros Gemma | Apoderado Solidario | 10/07/2013 | 29/03/2022 |
Iii Us Holdings Llc | Apoderado Solidario | 03/03/2015 | 29/03/2022 |
Justin Paul Jonathan Allen | Administrador Solidario | 25/06/2020 | 29/03/2022 |
Larisa Avner Trainor | Administrador Solidario | 25/06/2020 | 29/03/2022 |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 29/03/2022 |
Rodriguez Torres Iria | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 29/03/2022 |
Ruiz Peña Susana Sonia | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 29/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VTLS EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 202, S 8, H B 101386, I/A 24 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 202, S 8, H B 101386, I/A 24 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 202, S 8, H B 101386, I/A 24 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 202, S 8, H B 101386, I/A 23 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 202, S 8, H B 101386, I/A 23 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 202, S 8, H B 101386, I/A 22 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 201, S 8, H B 101386, I/A 21 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 201, S 8, H B 101386, I/A 21 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 201, S 8, H B 101386, I/A 20 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 201, S 8, H B 101386, I/A 20 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08