VT VACATION CLUB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando Lopez Arvelo, S/N
Código Postal 38679
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social VT VACATION CLUB SL
CIF B38982005
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VT VACATION CLUB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VT VACATION CLUB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Arvelo Domingo | Administrador Unico | 07/05/2009 | 15/03/2021 |
Lopez Arvelo Domingo | Liquidador | 15/03/2021 | 15/03/2021 |
Lopez Diaz Marco Antonio | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 15/03/2021 |
Lopez Diaz Maria Del Cristo | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 15/03/2021 |
Quintana Estevez Juan Sebastian | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 15/03/2021 |
ACTOS BORME DE VT VACATION CLUB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 155, S 8, H TF 45865, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 155, S 8, H TF 45865, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 155, S 8, H TF 45865, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 155, S 8, H TF 45865, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 155, S 8, H TF 45865, I/A ALTA (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 154, S 8, H TF 45865, I/A BAJA (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 154, S 8, H TF 45865, I/A 2 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 151, S 8, H TF 45865, I/A 1 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-38
Dirección:AVDA WALTER PAETZMANN S/N - URBANIZACION PLAYA DEL (ADEJE)
Comienzo de operaciones:28/04/09
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La realización de las actividades propias de una empresa de promociones inmobiliarias, tales como la promoción, la compra y venta de inmuebles, el arrendamiento y explotación, la mediación para la compraventa, la permuta, enajenación o gravamen de bienes raíces, la prestación de servicios ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 151, S 8, H TF 45865, I/A 1 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-38